Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Schwarz | 26.04.2016 | 20.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Fruergård Poulsen | 26.04.2016 | 20.04.2017 | suppleant |
Kirsten Engholm Henriksen | 18.06.2015 | 20.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Frank Lyngsø | 08.11.2013 | 20.04.2017 | bestyrelse |
Jacob Ulrik Sachse | 28.02.2013 | 20.04.2017 | bestyrelse |
Hanne Jørgensen | 18.06.2012 | 01.02.2015 | bestyrelse |
Gitte Krusholm Nielsen | 25.04.2012 | 14.05.2013 | bestyrelse |
Jakob Fruergård Poulsen | 27.03.2012 | 25.04.2016 | personlig_suppleant |
Karim Cedric Poul Olsen Meaouia | 27.03.2012 | 01.08.2014 | personlig_suppleant |
Ulla Röttger | 02.12.2010 | 20.04.2017 | næstformand |
Jan Steen Hansen | 02.12.2010 | 02.12.2010 | bestyrelse |
Alex Laursen | 23.01.2008 | 20.04.2017 | bestyrelse |
Mark Andrew Howell | 23.01.2008 | 26.04.2016 | bestyrelse |
Julie Bjerring Bove | 23.01.2008 | 25.04.2012 | bestyrelse |
Henriette Linde | 23.01.2008 | 27.03.2012 | personlig_suppleant |
Klaus Rask Pedersen | 23.01.2008 | 27.03.2012 | personlig_suppleant |
Jakob Fruergård Poulsen | 23.01.2008 | 31.01.2008 | personlig_suppleant |
Lars Dyreborg Christoffersen | 22.05.2007 | 31.05.2013 | bestyrelse |
Andre Paasch | 21.02.2007 | 12.02.2008 | bestyrelse |
Jens Blichfeldt Amdisen | 01.03.2006 | 01.05.2007 | bestyrelse |
Søren Svare | 01.03.2006 | 21.02.2007 | bestyrelse |
Finn Vanggaard | 04.10.2004 | 17.06.2012 | bestyrelse |
Hans Peter Jensen | 14.06.2004 | 20.04.2017 | formand |
Karoline Geneser | 23.02.2004 | 31.03.2006 | bestyrelse |
Bo Vendelholt Christensen | 07.04.2003 | 01.03.2006 | bestyrelse |
Lars Dyreborg Christoffersen | 27.11.2001 | 21.02.2007 | bestyrelse |
Linda Juul Howarth | 27.11.2001 | 21.02.2007 | personlig_suppleant |
Henriette Linde | 01.01.2000 | 12.02.2008 | bestyrelse |
Per Hølledig | 01.01.2000 | 21.02.2007 | suppleant |
Charlotte Mathiesen | 01.01.2000 | 23.02.2004 | bestyrelse |
Brian Kjerulff Schjertzer | 01.01.2000 | 27.11.2001 | bestyrelse |
Lars Hoff | 01.01.2000 | 01.08.2000 | suppleant |
Charlotte Mathiesen | 26.01.1999 | 26.01.1999 | personlig_suppleant |
Steen Poulsen | 01.11.1998 | 01.01.2000 | bestyrelse |
Steen Poulsen | 01.11.1998 | 01.11.1998 | personlig_suppleant |
Brian Kjerulff Schjertzer | 30.06.1996 | 04.09.1998 | personlig_suppleant |
Klaus Valdemar Bræmer-Jensen | 21.08.1986 | 20.04.2017 | bestyrelse |
Steffen Juul | 21.08.1986 | 14.06.2004 | formand |
Finn Vanggaard | 21.08.1986 | 07.04.2003 | bestyrelse |
Finn Stenderup Jarnov | 21.08.1986 | 27.12.2001 | bestyrelse |
Morten Hansen | 21.08.1986 | 01.01.2000 | bestyrelse |
Peter Søndergaard Rasmussen | 21.08.1986 | 01.01.2000 | personlig_suppleant |
Knud Rasmussen Heinesen | 21.08.1986 | 01.03.1999 | bestyrelse |
Geo Viftrup Mikkelsen | 21.08.1986 | 25.01.1999 | bestyrelse |
Flemming Holdt | 21.08.1986 | 09.12.1998 | bestyrelse |
Søren Svare | 21.08.1986 | 09.12.1998 | bestyrelse |
Poul Elenius Olesen | 21.08.1986 | 09.12.1998 | bestyrelse |
Bo Holtze | 21.08.1986 | 31.10.1998 | bestyrelse |
Kim Leander Hoegh | 21.08.1986 | 04.09.1998 | bestyrelse |
Jørgen Svend Rudolf Nielsen | 21.08.1986 | 01.04.1996 | bestyrelse |
Vivi Larsen Pedersen | 21.08.1986 | 01.04.1996 | bestyrelse |
Steen Folke Nielsen | 21.08.1986 | 01.04.1996 | bestyrelse |
Hans Christian Sørensen | 21.08.1986 | 01.04.1996 | bestyrelse |
Claus Vilhelm Hein Hoffmann | 21.08.1986 | 01.04.1996 | bestyrelse |
Frank Christiansen | 21.08.1986 | 01.04.1996 | personlig_suppleant |
Geo Viftrup Mikkelsen | 21.08.1986 | 01.04.1996 | personlig_suppleant |
Finn Søholt Thomsen | 21.08.1986 | 01.04.1996 | personlig_suppleant |
Axel Rubinstein | 21.08.1986 | 08.05.1995 | bestyrelse |
Aage Cato Spang-Hanssen | 21.08.1986 | 30.06.1994 | formand |
Arne Thye-Petersen | 21.08.1986 | 11.05.1993 | bestyrelse |
Erik Vestergaard | 21.08.1986 | 06.05.1992 | bestyrelse |
Bent Jensen | 21.08.1986 | 30.01.1992 | bestyrelse |
Ove Baltzer Carlsen | 21.08.1986 | 30.01.1992 | bestyrelse |
Poul Søbjerg Nielsen | 21.08.1986 | 09.04.1991 | bestyrelse |
Erik Jul Andreasen | 21.08.1986 | 09.04.1991 | bestyrelse |
Jens Erik Staalby | 21.08.1986 | 21.02.1990 | bestyrelse |
Søren Kampmann | 21.08.1986 | 21.02.1990 | bestyrelse |
Torben Mark-Hansen | 21.08.1986 | 01.12.1987 | bestyrelse |
Poul Christensen | 21.08.1986 | 01.12.1987 | bestyrelse |
Ole Andersen | 21.08.1986 | 01.12.1987 | bestyrelse |
Jørgen Emil Grønning Tønnesen | 21.08.1986 | 21.09.1987 | bestyrelse |
Hans Krogh-Sørensen | 21.08.1986 | 21.09.1987 | bestyrelse |