Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-03-26 fjernes Navne: DIG OG MIG, FARUM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Slangerupvej 12, 3540 Lynge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Direktion: Lotte Camilla Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-17 fjernes Revisor: THONIE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-21 fjernes Direktion: Kurt Lauritsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-11 fjernes Revisor: Kaj Allan Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 fjernes Revisor: SVEN RYDING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-28 tilføjes Navne: DIG OG MIG, FARUM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-27 fjernes Navne: SYSTEMKONSTRUKTION- KURT LAURITSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, detailvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Vedtægter: 1991-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 fjernes Revisor: Anne-Grete Gjerløff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slangerupvej 12, 3540 Lynge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Direktion: Kurt Lauritsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Navne: SYSTEMKONSTRUKTION- KURT LAURITSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Revisor: Anne-Grete Gjerløff, SVEN RYDING APS, Kaj Allan Thomsen, THONIE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)