Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-02-28 fjernes Navne: NYSTED SKO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 33, 4880 Nysted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-21 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-21 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-21 fjernes Revisor: Peter Bo Schmidt Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Bestyrelse: Bent Bille (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Direktion: Dyveke Randi Brylle (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med sko og anden dermed beslægtet virksomhed, herunder erhvervelse af ejendommen Adelgade 33, Nysted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-25 tilføjes Vedtægter: 1983-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 33, 4880 Nysted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-09 tilføjes Bestyrelse: Bent Bille (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-09 tilføjes Direktion: Dyveke Randi Brylle (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-09 tilføjes Navne: NYSTED SKO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-09 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-09 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-09 tilføjes Revisor: Peter Bo Schmidt Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)