Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-08-29 fjernes Navne: CHRISTIAN LARSEN MØBELAGENTUR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tåstrupvej 44, 8370 Hadsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Jens Gammelby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 fjernes Direktion: Christian Bent Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, finansiering, fabrikation, import og eksport (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-25 tilføjes Vedtægter: 1986-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåstrupvej 44, 8370 Hadsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Direktion: Christian Bent Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Navne: CHRISTIAN LARSEN MØBELAGENTUR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jens Gammelby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)