Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulvehavevej 58, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-31 fjernes Navne: MKV A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1983-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 fjernes Bestyrelse: Ole Tønnersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 fjernes Direktion: Ole Tønnersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulvehavevej 58, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulvehavevej 58, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-25 tilføjes Bestyrelse: Michael Tønnersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 fjernes Bestyrelse: Gert Kristiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med kafferisteri og -produktion samt handel og kapitalanlæg. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-06 tilføjes Vedtægter: 2004-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-06 fjernes Binavne: ØKO-KAFFE A/S, VEJLE KAFFERISTERI A/S, KOLDING KAFFERISTERI A/S, HADERSLEV KAFFERISTERI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-03 tilføjes Navne: MKV A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-02 fjernes Navne: MORTENSENS KAFFE. VEJLE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-27 tilføjes Bestyrelse: Gert Kristiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Bestyrelse: Bent Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-15 fjernes Bestyrelse: Kaj Tønnersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 fjernes Direktion: Kaj Tønnersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-09-14 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-09 fjernes Bestyrelse: Kristine Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-09 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1983-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulvehavevej 58, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-20 tilføjes Bestyrelse: Kristine Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-20 tilføjes Binavne: ØKO-KAFFE A/S, VEJLE KAFFERISTERI A/S, KOLDING KAFFERISTERI A/S, HADERSLEV KAFFERISTERI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-20 tilføjes Direktion: Kaj Tønnersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-20 tilføjes Navne: MORTENSENS KAFFE. VEJLE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-20 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Vejle, PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)