Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 112, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-20 fjernes Direktion: Bruno Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-20 fjernes Navne: KOMPAS NR. 1 AF 2/3 1993 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-02-20 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Revisor: Arne Høxbro Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 fjernes Revisor: WEJE AF 9.12.1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-09 tilføjes Navne: KOMPAS NR. 1 AF 2/3 1993 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-08 fjernes Navne: TEGNECENTER AF 1/6 1979 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-08 fjernes Bestyrelse: Hans Nikolaj Kai Frahm-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-08 fjernes Direktion: Hans Nikolaj Kai Frahm-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FRANS THOMSEN A/S STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri, investering, finansiering, import/eksport og ejendomsvirksomhed af enhver art (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-03 tilføjes Vedtægter: 1993-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 112, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-11-28 tilføjes Bestyrelse: Hans Nikolaj Kai Frahm-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Direktion: Hans Nikolaj Kai Frahm-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-11-28 tilføjes Navne: TEGNECENTER AF 1/6 1979 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-11-28 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET FRANS THOMSEN A/S STATSAUTORISERET REVISOR, WEJE AF 9.12.1991 ApS, Arne Høxbro Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)