Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Camilla Hector | 10.07.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Björn Erik Rosberg | 07.07.2021 | 10.07.2024 | adm. dir |
Stefan Petersen | 01.03.2020 | 07.07.2021 | adm. dir |
Ulrik Duwe Andersen | 15.05.2017 | 01.03.2020 | adm. dir |
Karl Hugo Bergqvist | 08.09.2016 | 15.05.2017 | adm. dir |
Peder Villemoes | 24.09.2009 | 08.09.2016 | adm. dir |
Kim Kristian Galsgaard | 14.04.2009 | 24.09.2009 | adm. dir |
Henrik Friis Nyegaard | 20.03.2007 | 14.04.2009 | direktør |
Kennet Krister Lundahl | 30.01.2003 | 20.03.2007 | direktør |
Bent Clausen | 12.12.1996 | 30.01.2003 | direktør |
Ejner Christensen | 13.12.1979 | 12.12.1996 | adm. dir |
Jens Ole Bahr | 13.12.1979 | 23.06.1995 | direktør |
Ejner Christensen | 13.12.1979 | 05.01.1995 | direktør |
Gunner Lamdahl Justesen | 13.12.1979 | 04.11.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Camilla Hector | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jenny Charlotte Jörnsson | 19.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Jöran Stefan Petersén | 07.07.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Björn Erik Rosberg | 07.07.2021 | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Annika Marie Lövgren | 18.12.2020 | 19.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rutger Barrdahl | 23.09.2019 | 07.07.2021 | formand |
Lars Gutenwik | 06.05.2019 | 18.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Petersen | 08.11.2018 | 07.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Björn Rosberg | 08.11.2018 | 23.09.2019 | formand |
Karl Hugo Bergqvist | 08.09.2016 | 06.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Pål Jönsson | 08.09.2016 | 08.11.2018 | formand |
Per Valter Knutsson | 07.09.2016 | 08.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Pål Jönsson | 07.09.2016 | 07.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Karl Hugo Bergqvist | 31.03.2016 | 07.09.2016 | formand |
Stefan Gustav Sjöberg Hartzén | 12.05.2014 | 07.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Eva Kerstin Ann-Charlotte Castell | 12.05.2014 | 31.03.2016 | formand |
Jan Magnus Welander | 19.08.2011 | 12.05.2014 | formand |
Bo Fredrik Olsson | 30.11.2010 | 01.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Hansen | 23.08.2010 | 30.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peder Villemoes | 24.09.2009 | 07.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Erec Andre Jan Glogowski | 24.09.2009 | 23.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Duelund | 14.04.2009 | 06.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Christian Guldmann Larsen | 14.04.2009 | 04.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Allan Damsgaard Nielsen | 14.04.2009 | 01.03.2013 | suppleant |
Per Mathiesen | 14.04.2009 | 01.03.2013 | suppleant |
Kim Kristian Galsgaard | 14.04.2009 | 24.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Roland Schylit | 31.12.2007 | 24.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Friis Nyegaard | 20.03.2007 | 14.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Carl Aage Juhl | 10.08.2005 | 14.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Lennart Berghult | 07.04.2005 | 19.08.2011 | formand |
Steen Ravnsbæk Kristensen | 07.04.2003 | 31.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Per Mathiesen | 30.01.2003 | 14.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Peter Skov Christensen | 30.01.2003 | 14.04.2009 | suppleant |
Kennet Krister Lundahl | 30.01.2003 | 20.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Carl Anders Wilhelm Pettersson | 24.10.2002 | 07.04.2005 | formand |
Lars Friis Malver | 23.11.2001 | 07.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hans Kral | 23.11.2001 | 24.10.2002 | formand |
Hans-Christian Guldmann Larsen | 24.04.2001 | 10.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Susie Rasmussen | 24.04.2001 | 10.08.2005 | suppleant |
Kurt Lauritzen | 24.04.2001 | 30.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Karin Hansen | 24.04.2001 | 30.01.2003 | suppleant |
Stig Ove Edvin Ljungqvist | 22.03.2000 | 23.11.2001 | formand |
Ejner Christensen | 01.02.1998 | 23.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Bent Clausen | 12.12.1996 | 30.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Poul-Erik Christian Andersen | 12.12.1996 | 24.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Erik Kaspersen | 12.12.1996 | 24.04.2001 | suppleant |
Dennis Erwin Hansen | 13.12.1979 | 24.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Henry Carlsen | 13.12.1979 | 24.04.2001 | suppleant |
Bengt Claes Gunnar Randholm | 13.12.1979 | 22.03.2000 | formand |
Agner Lamdahl Justesen | 13.12.1979 | 01.02.1998 | bestyrelsesmedlem |
Ejner Christensen | 13.12.1979 | 12.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Kay Ejnar Larsen | 13.12.1979 | 12.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ole Bahr | 13.12.1979 | 23.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Lars Håkan Ewald Hallin | 13.12.1979 | 05.01.1995 | bestyrelsesmedlem |
Åke Skeppner | 13.12.1979 | 27.10.1993 | formand |
Hans Lennart Persson | 13.12.1979 | 22.04.1993 | formand |
Erling Lamdahl Justesen | 13.12.1979 | 04.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Mads Madsen | 13.12.1979 | 04.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Claus Hansen | 13.12.1979 | 04.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Jan Skaarup Mortensen | 13.12.1979 | 04.11.1991 | suppleant |