Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-08-20 fjernes Navne: DANISH CONTRACTORS V ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 159, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Direktion: Bent Jul Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Revisor: Regnar Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 fjernes Direktion: Bjarne Alfred Degerth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, financiering, financiel rådgivning, investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Vedtægter: 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-21 tilføjes Navne: DANISH CONTRACTORS V ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-20 fjernes Navne: ROSENBERG & LENHART DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-20 fjernes Direktion: Andreas Georg Lenhart (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-20 fjernes Revisor: E. HAAMANN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 fjernes Direktion: Paul Helmut Laux (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 159, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-03 tilføjes Direktion: Paul Helmut Laux (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-03 tilføjes Navne: ROSENBERG & LENHART DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-03 tilføjes Revisor: E. HAAMANN A/S, Regnar Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)