Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Binavne: TEXTILIKUM A/S, SENGEEKSPERTEN A/S, PS GULVENTREPRENØREN A/S (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Legale ejere: Per Sørensen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Navne: A/S 240442 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-04-02 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Reelle ejere: Per Sørensen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-07-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-26 fjernes Bestyrelse: Anne-Lise Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-26 fjernes Direktion: Per Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-12-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2020-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-01-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-02-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Nikolaj Weiss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2008-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2008-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2008-01-30 tilføjes Vedtægter: 2008-01-30 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1995-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1995-01-04 fjernes Revisor: Bent Aagaard Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-21 tilføjes Navne: A/S 240442 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1990-04-20 fjernes Navne: SENGEEKSPERTEN, AALBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-18 fjernes Bestyrelse: Ivan Søgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-07-18 fjernes Direktion: Ivan Søgård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-04-02 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1988-04-02 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-04-02 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2018-10-02)
Den 1982-12-13 tilføjes Bestyrelse: Ivan Søgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-12-13 tilføjes Binavne: TEXTILIKUM A/S, SENGEEKSPERTEN A/S, PS GULVENTREPRENØREN A/S (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1982-12-13 tilføjes Direktion: Ivan Søgård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-13 tilføjes Legale ejere: Per Sørensen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1982-12-13 tilføjes Navne: SENGEEKSPERTEN, AALBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-12-13 tilføjes Reelle ejere: Per Sørensen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1982-12-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1982-12-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1982-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1982-12-13 tilføjes Revisor: Bent Aagaard Andersen, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1982-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-01)