Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 43-45 A427., 2200 København N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2003-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-16 fjernes Navne: INTERESSEKONTORET FOR MEDARBEJDERE I TDC F.M.B.A. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 fjernes Bestyrelse: Leif Illum Hartmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 43-45 A427., 2200 København N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 1 EO43., 2450 København SV (offentliggjort 2009-07-03)
Den 2010-05-28 tilføjes Bestyrelse: Just Benner Knudsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Bestyrelse: Leif Elken (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Bestyrelse: Karl-Erik Nyegaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Formål: Interessekontorets formål er at varetage medlemmernes interesse med hensyn til: Opsparing Betalingsformidling Udlån (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Vedtægter: 2010-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 1 EO43., 2450 København SV (offentliggjort 2009-07-03)
Den 2009-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Larslejsstræde 6, 1451 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2009-05-14 tilføjes Bestyrelse: Hanne Trebbien (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-14 fjernes Bestyrelse: Anne Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Bestyrelse: Maybritt Elking Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 fjernes Bestyrelse: Poul Georg Jessen-Klixbüll (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Navne: INTERESSEKONTORET FOR MEDARBEJDERE I TDC F.M.B.A. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-05-14 fjernes Navne: INTERESSEKONTORET FOR PERSONALE I TDC KONCERNEN ØST FOR STOREBÆLT F.M.B.A (offentliggjort 2003-11-21)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-30 tilføjes Bestyrelse: Poul Georg Jessen-Klixbüll (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 fjernes Bestyrelse: Poul Georg Jessen-Klixbüll (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Selskabelige foreninger, loger mv. (offentliggjort 1999-12-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-09 tilføjes Bestyrelse: Poul Georg Jessen-Klixbüll (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-09 fjernes Bestyrelse: Svend Victor Vang Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-18 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 fjernes Bestyrelse: Helle Uldahl Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-10 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Breining Lohse (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 fjernes Bestyrelse: Asger Juul Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2003-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larslejsstræde 6, 1451 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2003-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, kl. 358., 1165 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-12 tilføjes Navne: INTERESSEKONTORET FOR PERSONALE I TDC KONCERNEN ØST FOR STOREBÆLT F.M.B.A (offentliggjort 2003-11-21)
Den 2003-11-11 fjernes Navne: INTERESSEKONTORET FOR PERSONALE I KTAS KONCERNEN F.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-23 fjernes Bestyrelse: Inge Lise Jelling (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-17 tilføjes Bestyrelse: Inge Lise Jelling (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-17 fjernes Bestyrelse: Inge Lise Jelling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-09 tilføjes Hovedbranche: Selskabelige foreninger, loger mv. (offentliggjort 1999-12-09)
Den 1999-12-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, kl. 358., 1165 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-28 tilføjes Bestyrelse: Inge Lise Jelling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-28 tilføjes Navne: INTERESSEKONTORET FOR PERSONALE I KTAS KONCERNEN F.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)