Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Aabech Jørgensen | 01.01.2013 | direktion |
Flemming Aabech Jørgensen | 01.01.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kai Børge Jørgensen | 23.10.1979 | 01.01.2003 | direktion |
Preben Bent Senniksen | 23.10.1979 | 07.01.1988 | direktion |
Jytte Agnethe Senniksen | 23.10.1979 | 07.01.1988 | direktion |