Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glænøvænget 20, 8381 Tilst (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-26 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: maithypham76@gmail.com (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-26 tilføjes Navne: TST Håndbold (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tilst Skolevej 13, 8381 Tilst (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Kontaktoplysninger: haand.kasserer@tst-tilst.dk (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Navne: TST Håndbold (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2019-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tilst Skolevej 13, 8381 Tilst (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2019-11-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2019-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: haand.kasserer@tst-tilst.dk (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2019-11-19 tilføjes Navne: TST Håndbold (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2019-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2019-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tilst Skolevej 13, 8381 Tilst (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2019-09-29 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2019-09-29 fjernes Kontaktoplysninger: haand.kasserer@tst-tilst.dk (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2019-09-29 fjernes Navne: TST Håndbold (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2019-09-29 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2015-09-28 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2015-09-27)
Den 2015-09-28 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2015-09-27 fjernes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2015-09-27)
Den 2014-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tilst Skolevej 13, 8381 Tilst (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2014-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryhaven 3, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2014-11-05 tilføjes Kontaktoplysninger: haand.kasserer@tst-tilst.dk (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2013-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryhaven 3, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2013-09-01 tilføjes Navne: TST Håndbold (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2013-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernaldervej 380, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-31 fjernes Navne: TST 79 - HÅNDBOLDAFDELINGEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2015-09-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernaldervej 380, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-01-01 tilføjes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-01-01 tilføjes Navne: TST 79 - HÅNDBOLDAFDELINGEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2015-09-27)