Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 42, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-07 fjernes Bestyrelse: Kim Holm Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-07 fjernes Direktion: Kim Holm Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-07 fjernes Navne: BN FINANS AF 1/1 92 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-02-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-03 tilføjes Bestyrelse: Michael Prasanjit Baruah (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-03 fjernes Bestyrelse: Bjarne Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Bestyrelse: Irma Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-18 fjernes Direktion: Bjarne Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-18 fjernes Revisor: Allan Vinther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 tilføjes Navne: BN FINANS AF 1/1 92 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-09 fjernes Navne: BJARNE NIELSEN VÆRKTØJSFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-09 fjernes Bestyrelse: Preben Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation af værktøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Vedtægter: 1992-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 42, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-09-30 tilføjes Bestyrelse: Preben Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-30 tilføjes Direktion: Bjarne Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-30 tilføjes Navne: BJARNE NIELSEN VÆRKTØJSFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-09-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-30 tilføjes Revisor: Allan Vinther, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)