Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-11-29 fjernes Navne: TELEANPARTSSELSKABET AF 23/11 1979 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 41, 3660 Stenløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Revisor: Helmuth Ejvind Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 fjernes Bestyrelse: Jørgen Peter Gude (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 fjernes Direktion: Birger Sigfred Jansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er som fuldt ansvarlig deltager at indtræde i et kommanditselskab, hvis formål er at indkøbe og udleje internt TV-udstyr og investering i værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-09 tilføjes Vedtægter: 1989-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 41, 3660 Stenløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-23 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Peter Gude (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-23 tilføjes Direktion: Birger Sigfred Jansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-23 tilføjes Navne: TELEANPARTSSELSKABET AF 23/11 1979 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-23 tilføjes Revisor: Helmuth Ejvind Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)