Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2000-08-21 fjernes Binavne: INFO-VIKAR ApS, INFO-TEKST ApS, FORMULA INFOTEK ApS, DACIA BIL IMPORT DANMARK ApS, BFC LOGISTIK ApS, BFC LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 84-88, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-17 fjernes Bestyrelse: Knut Ronny Christer Roos (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-17 fjernes Direktion: Kaj Bækgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-17 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-17 fjernes Navne: BFC INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-08-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-17 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-09 tilføjes Bestyrelse: Knut Ronny Christer Roos (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Direktion: Kaj Bækgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 fjernes Bestyrelse: Henning Jacobsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 fjernes Direktion: Kaj Bækgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Bestyrelse: Knut Ronny Christer Roos (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 fjernes Bestyrelse: Jørn Nielson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer, at drive udlejningsvirksomhed vedrørende fast ejendom, EDB-materiel m.v. samt forestå dertil knyttede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Vedtægter: 1997-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-02 tilføjes Bestyrelse: Jørn Nielson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-02 fjernes Bestyrelse: Minna Pøl Kjeldgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-02 tilføjes Direktion: Kaj Bækgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-02 fjernes Direktion: Jens Okkels Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Okkels Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 fjernes Bestyrelse: Jan Truelsen Elbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 fjernes Direktion: Henning Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Direktion: Jens Okkels Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 tilføjes Bestyrelse: Jan Truelsen Elbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 fjernes Bestyrelse: Ole Ulsøe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 tilføjes Bestyrelse: Ole Ulsøe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 fjernes Bestyrelse: Kenneth Drud (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-03 tilføjes Navne: BFC INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-02 fjernes Navne: AUTO-SPAR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-02 fjernes Bestyrelse: Bent Oluf Dyg Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 fjernes Direktion: Ella Moltke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET VALBY LANGGADE 7B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-11 tilføjes Navne: AUTO-SPAR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-10 fjernes Navne: DACIA BIL IMPORT DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 84-88, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-11-28 tilføjes Bestyrelse: Bent Oluf Dyg Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Binavne: INFO-VIKAR ApS, INFO-TEKST ApS, FORMULA INFOTEK ApS, DACIA BIL IMPORT DANMARK ApS, BFC LOGISTIK ApS, BFC LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Direktion: Ella Moltke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-11-28 tilføjes Navne: DACIA BIL IMPORT DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET VALBY LANGGADE 7B ApS, SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)