Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-14 fjernes Navne: PROVENCE VINIMPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 11, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Bestyrelse: Søren Hougaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Direktion: Palle Haargaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel en gros og en detail med vin og spiritus (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et flertal af bestyrelsens medlemmer eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-09 tilføjes Vedtægter: 1987-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 11, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-28 tilføjes Bestyrelse: Søren Hougaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-28 tilføjes Direktion: Palle Haargaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-28 tilføjes Navne: PROVENCE VINIMPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)