Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Annasmindevej 26, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-03 fjernes Bestyrelse: Søren Peter Boesen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Direktion: Søren Peter Boesen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-03 fjernes Navne: ODDESUND MARIN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-08-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1981-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SØREN KRAUSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annasmindevej 26, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Annasmindevej 26, 8700 Horsens (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annasmindevej 26, 8700 Horsens (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2005-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Annasmindevej 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-31 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-31 fjernes Bestyrelse: Erling Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-20 tilføjes Vedtægter: 1996-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-28 fjernes Direktion: Bent Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-24 fjernes Revisor: Sven Østergaard Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-18 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-22 fjernes Bestyrelse: Jens Christensen Degn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-04 tilføjes Navne: ODDESUND MARIN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-03 fjernes Navne: GRYDEÅ MARIN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-03 fjernes Bestyrelse: Tage Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-03 fjernes Direktion: Jens Spicker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-03 fjernes Revisor: Henning Kehlet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1981-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annasmindevej 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-09-05 tilføjes Bestyrelse: Tage Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-05 tilføjes Direktion: Jens Spicker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-05 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-09-05 tilføjes Navne: GRYDEÅ MARIN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-05 tilføjes Revisor: Henning Kehlet, Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S, Sven Østergaard Knudsen, Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S, REVISIONSFIRMAET SØREN KRAUSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)