Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvangen 7-9, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med andet specialiseret sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 fjernes Navne: E. GRAM-AGENTUR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-08-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 fjernes Bestyrelse: Erik Buch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 fjernes Direktion: Jens Kjærulff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-01 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, agenturvirksomhed samt kapitalanbringelse og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-12 tilføjes Vedtægter: 1996-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-05 tilføjes Navne: E. GRAM-AGENTUR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-04 fjernes Navne: E. GRAM-AGENTUR, K.GERNER JACOBSEN AGENTUR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvangen 7-9, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-09-03 tilføjes Bestyrelse: Erik Buch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-03 tilføjes Direktion: Jens Kjærulff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-03 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med andet specialiseret sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-09-03 tilføjes Navne: E. GRAM-AGENTUR, K.GERNER JACOBSEN AGENTUR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-03 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)