Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Gade 24, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-03 fjernes Direktion: John Anker Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-03 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-03 fjernes Navne: ENTREPRENØR- OG RENGØRINGS- SELSKABET AF 1. APRIL 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-07-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-03 fjernes Revisor: Nils Roe Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Gade 24, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Gade 24, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenør-, håndværks- og rengøringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-19 tilføjes Vedtægter: 1997-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-10 tilføjes Navne: ENTREPRENØR- OG RENGØRINGS- SELSKABET AF 1. APRIL 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-09 fjernes Navne: FRISØRVIRKSOMHEDEN CH AF 18/8 1979 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-09 fjernes Direktion: Bent Poul Hillestrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 fjernes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 tilføjes Direktion: John Anker Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-26 tilføjes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET MARTIN LIND, STATSAUT. REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Gade 24, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-08-18 tilføjes Direktion: Bent Poul Hillestrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-18 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-08-18 tilføjes Navne: FRISØRVIRKSOMHEDEN CH AF 18/8 1979 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET MARTIN LIND, STATSAUT. REVISORER A/S, Nils Roe Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)