Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Jørgensen Bøg | 05.10.1979 | 19.03.1999 | direktion |
Hans Michael Thorhauge | 05.10.1979 | 19.09.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Brockstedt-Rasmussen | 05.10.1979 | 19.09.1990 | bestyrelse |
Bent Jørgensen Bøg | 05.10.1979 | 19.09.1990 | bestyrelse |
Kristen Uffe Skalborg Hansen | 05.10.1979 | 19.09.1990 | bestyrelse |
Lene Wohlert Thorhauge | 05.10.1979 | 19.09.1990 | bestyrelse |
Oddrun Sigthruder Gudmundsdottir | 05.10.1979 | 12.06.1989 | bestyrelse |