Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Navne | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsform | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2015-03-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARSELSKABET HV VESTBJERG ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-04-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HØJGAARD VESTBJERG K/S. (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Vestergaard Vestbjerg ApS. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vestergaard Vestbjerg K/S. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STEGENBORG ApS. (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2020-06-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-07)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af aktier og anparter i ejendomsselskaber, opførelse, køb og salg af bygninger og ejendomme og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Vedtægter: 2013-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: damsbyg@hotmail.com (offentliggjort 2013-03-15)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sulsted Kirkevej 14, 9381 Sulsted (offentliggjort 2012-07-10)
Den 2012-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder I By 42, 9492 Blokhus (offentliggjort 2008-09-23)
Den 2012-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 tilføjes Legale ejere: Thomas Dam Jensen, BLOKHUS EJENDOMSSERVICE ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2008-11-18 fjernes Legale ejere: Thomas Dam Jensen (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2008-11-18 tilføjes Reelle ejere: Thomas Dam Jensen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2008-10-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-17 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-17 fjernes Bestyrelse: Else Schousboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder I By 42, 9492 Blokhus (offentliggjort 2008-09-23)
Den 2008-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsigten 8, 8722 Hedensted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-08-29 tilføjes Direktion: Thomas Dam Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 fjernes Direktion: Gustav Lybker Schousboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Navne: BLOKHUSET ApS (offentliggjort 2008-09-23)
Den 2008-08-28 fjernes Navne: EMG INVEST MOLGJER ApS (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2008-08-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Revisor: Moetoft landbrug v/Ole Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 tilføjes Navne: EMG INVEST MOLGJER ApS (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2007-08-16 fjernes Navne: EMG INVEST MOLGJER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2007-08-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 tilføjes Revisor: Moetoft landbrug v/Ole Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 fjernes Revisor: Gunnar Elley (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 8, 8722 Hedensted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsigten 8, 8722 Hedensted (offentliggjort 2006-06-21)
Den 2006-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 8, 8722 Hedensted (offentliggjort 2006-06-21)
Den 2006-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvedelunden 15, 8722 Hedensted (offentliggjort 2000-07-26)
Den 1992-07-02 fjernes Bestyrelse: Jens Bølling-Ladegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedelunden 15, 8722 Hedensted (offentliggjort 2000-07-26)
Den 1991-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 37, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 37, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Bølling-Ladegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-15 tilføjes Direktion: Gustav Lybker Schousboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-15 tilføjes Navne: EMG INVEST MOLGJER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-15 tilføjes Revisor: Gunnar Elley (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)