Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1997-02-21 fjernes Navne: FUNDER-FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fellinghøjvej 2, 9550 Mariager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Revisor: Reg. revisor Bent Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 fjernes Direktion: Bodil Funder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge og anlægsvirksomhed samt at yde rådgivning i forbindelse hermed. Endvidere at udvikle og sælge komponenter, produceret til anvendelse indenfor byggeindustrien, udøve bureauvirksomhed i forbindelse med informations- og reklameartikler og i forbindelse dermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-11 tilføjes Vedtægter: 1984-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fellinghøjvej 2, 9550 Mariager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-10-01 tilføjes Direktion: Bodil Funder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-10-01 tilføjes Navne: FUNDER-FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-10-01 tilføjes Revisor: Reg. revisor Bent Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)