Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.05.1994 | 24.05.1994 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.08.1993 | 23.05.1994 |
NORMAL | 01.10.1978 | 05.08.1993 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Svend Aage Kristian Mikkelsen. | 01.10.1978 | 24.05.1994 |
John Richard Sørensen. | 01.10.1978 | 06.08.1993 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
PLANINVEST ApS | 01.10.1978 | 09.06.1994 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator | 23.01.1986 | 24.05.1994 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.