Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1996-08-05 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 5. JANUAR 1994 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gødstrupvej 13, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Bestyrelse: Grete Ellinor Dürr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Direktion: Jørn Dürr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Revisor: DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 5. JANUAR 1994 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-25 fjernes Navne: THALFRUIT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og agenturvirk- somhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Revisor: DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 fjernes Revisor: Erik Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Vedtægter: 1994-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-25 fjernes Bestyrelse: Bent Johan Viggo Holst-Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-29 fjernes Bestyrelse: Mogens Birkedal Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-29 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Erik Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gødstrupvej 13, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-07 tilføjes Bestyrelse: Mogens Birkedal Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-07 tilføjes Direktion: Jørn Dürr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-07 tilføjes Navne: THALFRUIT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-07 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Erik Jørgensen, Erik Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)