Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Lehmann Weng | 28.05.1998 | 16.02.2010 | direktion |
Jens Terkel Lund-Nielsen | 29.08.1978 | 28.05.1998 | direktion |
Bjarne Lehmann Weng | 29.08.1978 | 04.07.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Willumsen | 19.03.2004 | 22.05.2009 | bestyrelse |
Bjarne Lehmann Weng | 28.05.1998 | 22.05.2009 | bestyrelse |
Jens Terkel Lund-Nielsen | 29.08.1978 | 22.05.2009 | bestyrelse |
Preben Edvard Kønig | 29.08.1978 | 19.03.2004 | bestyrelse |
Henrik Lehmann Weng | 29.08.1978 | 28.05.1998 | bestyrelse |
Bjarne Lehmann Weng | 29.08.1978 | 04.07.1994 | bestyrelse |
Hanne Weng | 29.08.1978 | 04.07.1994 | bestyrelse |
Ole Kristensen | 29.08.1978 | 09.08.1988 | bestyrelse |