Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Holm | 01.04.2005 | 29.06.2012 | direktion |
Kristian Lind | 17.09.2004 | 01.04.2005 | direktion |
Hans Henning Christensen | 01.01.2002 | 17.09.2004 | direktion |
Georg Knudsen | 30.08.1978 | 01.01.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Byder | 13.03.2009 | 29.06.2012 | bestyrelse |
Anders Borg-Hansen | 25.05.1999 | 29.06.2012 | formand |
Jens Ove Eriksen | 25.05.1999 | 13.03.2009 | bestyrelse |
Christian Møller | 29.01.1999 | 29.06.2012 | bestyrelse |
Claus Borg | 29.01.1999 | 29.06.2012 | bestyrelse |
Georg Knudsen | 30.08.1978 | 30.01.2004 | bestyrelse |
Peter Gundelach Rannes | 30.08.1978 | 30.01.2004 | bestyrelse |
Claus Constantin Brun | 30.08.1978 | 25.05.1999 | bestyrelse |
Poul Skytte Madsen | 30.08.1978 | 29.01.1999 | bestyrelse |
Niels Gade | 30.08.1978 | 29.01.1999 | formand |
Niels Fog | 30.08.1978 | 15.08.1990 | bestyrelse |
Carl Verner Hansen | 30.08.1978 | 07.12.1988 | bestyrelse |