Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kaia Bertelsen | 01.10.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Berndt | 01.01.2010 | 01.10.2012 | direktør |
Valter Merrild-Hansen | 01.07.1978 | 31.12.2009 | direktør |
Ole Schwartz | 01.07.1978 | 16.02.1993 | direktør |
Bjarne Anton Mikkelsen Fredsøe | 01.07.1978 | 29.08.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Berndt | 27.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
John Steen Mikkelsen | 27.09.2018 | formand |
Søren Morbitzer Christoffersen | 01.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jan Fritz Hansen | 17.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kaia Bertelsen | 31.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Steen Mikkelsen | 21.09.2017 | 26.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Berndt | 20.09.2016 | 26.09.2018 | formand |
Olaf Skjødt | 06.09.2010 | 20.09.2016 | formand |
Kaia Bertelsen | 06.09.2010 | 01.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ole Armin Karlslund | 01.01.2010 | 06.09.2010 | formand |
Leif Juul Jørgensen | 01.01.2010 | 10.06.2010 | næstformand |
Bo Agerskov | 01.04.2008 | 10.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Martin Jensen | 01.04.2008 | 10.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Wolmer Gert Melin | 01.04.2008 | 10.09.2009 | suppleant |
Palle Schou Poulsen | 01.04.2008 | 10.09.2009 | suppleant |
Peter Berndt | 17.04.2000 | 19.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henning Søndergaard Jensen | 17.04.2000 | 10.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Madsen | 17.04.2000 | 31.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Per Buschbeck | 17.04.2000 | 31.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lise Lotte Horneman | 15.08.1999 | 17.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Allan Mærsk | 04.09.1998 | 17.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Vinther | 01.07.1978 | 28.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Erik Grenaa | 01.07.1978 | 28.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Kim Andersen | 01.07.1978 | 28.06.2000 | suppleant |
Tom Tørnæs Beck | 01.07.1978 | 17.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Bent Nielsen | 01.07.1978 | 17.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Flensted-Jensen | 01.07.1978 | 17.04.2000 | formand |
Bodil Jensen | 01.07.1978 | 17.04.2000 | suppleant |
Charlotte Green Carlsen | 01.07.1978 | 17.04.2000 | suppleant |
Gunhild Husum | 01.07.1978 | 17.04.2000 | suppleant |
Rolf Amdi Jakobsen | 01.07.1978 | 04.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Anders Baastrup | 01.07.1978 | 02.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Lene Ravnsbjerg Gammelgaard | 01.07.1978 | 02.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Jensen | 01.07.1978 | 02.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Ib Christian Frederiksen | 01.07.1978 | 02.03.1998 | formand |
Johannes Flensted-Jensen | 01.07.1978 | 02.03.1998 | suppleant |
Tom Tørnæs Beck | 01.07.1978 | 02.03.1998 | suppleant |
Eva Sidelmann Karring | 01.07.1978 | 02.03.1998 | suppleant |
Einer Madsen | 01.07.1978 | 24.10.1995 | bestyrelsesmedlem |
Allan Mærsk | 01.07.1978 | 24.10.1995 | bestyrelsesmedlem |
Sesse Vibeke Faber Søgaard | 01.07.1978 | 16.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Steen Otto Agger | 01.07.1978 | 16.12.1994 | suppleant |
Aksel Johannes Kristensen | 01.07.1978 | 16.12.1994 | suppleant |
Peder Christian Christiansen | 01.07.1978 | 11.12.1992 | bestyrelsesmedlem |
Karl Kristian Buhr Nøhr | 01.07.1978 | 03.01.1992 | bestyrelsesmedlem |
Bent Lund | 01.07.1978 | 03.01.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ove Bonde Mikkelsen | 01.07.1978 | 28.09.1990 | suppleant |
Tage Ravnholt Jensen | 01.07.1978 | 28.09.1990 | suppleant |
Inger Lillelund | 01.07.1978 | 28.09.1990 | suppleant |
Marie Jepsen | 01.07.1978 | 28.09.1990 | suppleant |
Mogens Bille | 01.07.1978 | 28.09.1990 | suppleant |
Bente Margrethe Nielsen | 01.07.1978 | 28.03.1990 | bestyrelsesmedlem |
Leo Johannes Farver | 01.07.1978 | 28.03.1990 | bestyrelsesmedlem |
Ole Schwartz | 01.07.1978 | 29.08.1989 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ole Grau | 01.07.1978 | 07.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Louis Bjerremand Grau | 01.07.1978 | 07.02.1989 | næstformand |
Ulla Borgvardt Fredsøe | 01.07.1978 | 07.02.1989 | suppleant |
Ole Steen Knudsen | 01.07.1978 | 07.02.1989 | suppleant |