Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingskovvej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-13 fjernes Bestyrelse: Jens Ove Johannesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Direktion: Jens Ove Johannesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-13 fjernes Navne: VJ TRÆ EN GROS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-05-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-25 fjernes Bestyrelse: Jørn Nibe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-06 fjernes Bestyrelse: Jens Glavind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-22 fjernes Bestyrelse: Lars-Bo Ottesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-11 fjernes Bestyrelse: Verner Johannesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-23 tilføjes Bestyrelse: Lars-Bo Ottesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-19 tilføjes Bestyrelse: Jørn Nibe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-16 tilføjes Bestyrelse: Jens Glavind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive trælasthandel en gros samt hermed beslægtet virksomhed. Endvidere er det selskabets formål at drive handel og finansiering samt anden virksomhed, som står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Vedtægter: 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-04 fjernes Direktion: Verner Johannesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 tilføjes Navne: VJ TRÆ EN GROS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-26 fjernes Navne: VERNER JOHANNESEN, TRÆ EN GROS, MØRKHOLT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-26 tilføjes Bestyrelse: Verner Johannesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-22 fjernes Revisor: Reg.revisor Nils Waaben (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingskovvej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-06-28 tilføjes Direktion: Verner Johannesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-06-28 tilføjes Navne: VERNER JOHANNESEN, TRÆ EN GROS, MØRKHOLT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1978-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-28 tilføjes Revisor: Reg.revisor Nils Waaben, REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)