Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Keld Johannessen | 14.02.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Johannessen | 30.11.2009 | 14.02.2014 | direktion |
Claus Egens Petersen | 30.07.1978 | 30.11.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eva Heiner | 30.07.1978 | 26.05.1989 | bestyrelse |
Claus Egens Petersen | 30.07.1978 | 26.05.1989 | bestyrelse |
Nils Andersen | 30.07.1978 | 26.05.1989 | bestyrelse |