Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1992-12-28 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 9. SEPTEMBER 1978 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kobbervej 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 fjernes Revisor: Jørgen Kjærulff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-12 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 9. SEPTEMBER 1978 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Navne: CILLUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lustrup Krejsbøl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Direktion: Torben Lund Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, fabrikation samt finansie- ringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 tilføjes Vedtægter: 1992-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobbervej 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Lustrup Krejsbøl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Direktion: Torben Lund Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Navne: CILLUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Revisor: Jørgen Kjærulff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)