Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr. Lunds Allé 12, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-02 fjernes Navne: H. LOHMANN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ingrid Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-17 fjernes Direktion: Helge Lohmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation, agenturvirksomhed samt national og international produktudvikling med henblik på opnåelse af licens- og patentrettigheder. Endvidere er det selskabets formål at drive inden- og udenlandsk byggevirksomhed, finan- sieringsvirksomhed samt køb og salg af pantstiftende dokumenter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Vedtægter: 1996-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Revisor: KUBIKI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-19 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ingrid Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr. Lunds Allé 12, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-07-01 tilføjes Direktion: Helge Lohmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-07-01 tilføjes Navne: H. LOHMANN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-07-01 tilføjes Revisor: KUBIKI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)