Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-09-10 fjernes Navne: WILLY H. GRIB & CO. INDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerbakken 21, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1977-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Revisor: KIJELA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Bestyrelse: Lena Marianne Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Direktion: Willy Helmer Peter Grib (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-20 fjernes Bestyrelse: Torben Heding Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 fjernes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-16 tilføjes Vedtægter: 1988-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerbakken 21, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-30 tilføjes Bestyrelse: Torben Heding Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-30 tilføjes Direktion: Willy Helmer Peter Grib (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1977-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-30 tilføjes Navne: WILLY H. GRIB & CO. INDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-30 tilføjes Revisor: HVR A/S, KIJELA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)