Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ebbe Bjerne Busch Larsen | 01.08.1985 | 16.06.1993 | direktion |
Flemming Eigil Madsen | 01.08.1985 | 13.01.1992 | direktion |
Ebbe Bjerne Busch Larsen | 01.08.1985 | 19.09.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ebbe Bjerne Busch Larsen | 01.08.1985 | 16.06.1993 | bestyrelse |
Johan Thomsen | 01.08.1985 | 02.11.1992 | bestyrelse |
Jens Ove Jørgensen | 01.08.1985 | 02.11.1992 | bestyrelse |
Poul Ejner Rasmussen | 01.08.1985 | 13.01.1992 | bestyrelse |
Susanne Sylvest Carlsen | 01.08.1985 | 16.11.1990 | bestyrelse |
Johan Thomsen | 01.08.1985 | 19.09.1989 | bestyrelse |
Ole Valdemar Andersen | 01.08.1985 | 19.09.1989 | bestyrelse |