Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-01-20 fjernes Navne: ERIK WOLDS EFTF. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderihavnsgade 22, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Bestyrelse: Christina Elisabeth Hahnemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Direktion: Anders Hahnemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Omlægningsperiode slut: 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Omlægningsperiode start: 1981-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Revisor: Thorvald Gustav Rein (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt rederi og anden hermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Vedtægter: 1982-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1981-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderihavnsgade 22, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-30 tilføjes Bestyrelse: Christina Elisabeth Hahnemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-30 tilføjes Direktion: Anders Hahnemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-30 tilføjes Navne: ERIK WOLDS EFTF. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-30 tilføjes Revisor: Thorvald Gustav Rein (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)