Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-10-31 fjernes Navne: LEIF HOUGAARD ApS, TØMRER- OG BYGGEFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Islandsgade 12, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Direktion: Leif Hougaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET STEEN RANCH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt handel med og opførelse af parcelhuse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Vedtægter: 1985-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islandsgade 12, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Direktion: Leif Hougaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Navne: LEIF HOUGAARD ApS, TØMRER- OG BYGGEFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET STEEN RANCH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)