Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-03-18 fjernes Navne: CARSTEN MØLLER SLOTSGADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 27, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-31 fjernes Bestyrelse: Ejner Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-31 fjernes Direktion: Carsten Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 306.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion og financieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-21 tilføjes Vedtægter: 1995-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 tilføjes Navne: CARSTEN MØLLER SLOTSGADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Navne: CARSTEN MØLLER FOOD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-03 tilføjes Navne: CARSTEN MØLLER FOOD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-02 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET EIFO AF 1983 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Bestyrelse: Annette Klausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Direktion: Mogens Wisti Kiilerich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-06 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET EIFO AF 1983 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-05 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET EIFO AF 1983 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 fjernes Bestyrelse: Henning Færmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 fjernes Direktion: Torsten Klaus Berning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-25 fjernes Bestyrelse: Mogens Wisti Kiilerich (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-25 fjernes Direktion: Marianne Kiilerich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-14 fjernes Bestyrelse: Frank Jul Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-14 fjernes Direktion: Frank Jul Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 27, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-24 tilføjes Bestyrelse: Frank Jul Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-24 tilføjes Direktion: Frank Jul Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-24 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET EIFO AF 1983 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-24 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-24 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)