Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Dybdahl | 11.02.2005 | 22.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Benny Møller Frandsen | 27.06.2000 | 11.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jens Morten Henriksen | 01.05.1978 | 22.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Poul Stidsen | 01.05.1978 | 22.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Svane-Petersen | 01.05.1978 | 27.06.2000 | bestyrelsesmedlem |