Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2005-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevangen 37, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-27 fjernes Bibranche: Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-27 fjernes Direktion: Karen Flamand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-27 fjernes Navne: FLAMAND INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 tilføjes Direktion: Karen Flamand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 fjernes Direktion: Torben Flamand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 260.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Vedtægter: 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevangen 37, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 37 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 2000-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 37 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 2000-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegraven 26, 3550 Slangerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Navne: FLAMAND INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-13 fjernes Navne: HAXBYS FABRIK EFTF. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-28 fjernes Revisor: Verner Lynge Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-21 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegraven 26, 3550 Slangerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-06-05 tilføjes Bibranche: Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-06-05 tilføjes Direktion: Torben Flamand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-06-05 tilføjes Navne: HAXBYS FABRIK EFTF. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-06-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-05 tilføjes Revisor: Verner Lynge Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-06-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)