Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mogens Nielsen | 24.05.1978 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Aage Knudsen | 24.05.1978 | 21.01.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Gammeljord Nielsen | 23.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Nielsen | 24.05.1978 | bestyrelsesmedlem |
Mette Vienberg | 24.05.1978 | bestyrelsesmedlem |
Lene Alkemade | 24.05.1978 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Børge Hove | 29.05.2015 | 25.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niels Busted | 31.01.1997 | 29.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Birte Lisbet Nielsen | 24.05.1978 | 15.03.2011 | formand |
Kirsten Grandjean-Thomsen | 24.05.1978 | 31.01.1997 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Busted | 24.05.1978 | 31.01.1997 | bestyrelsesmedlem |
Poul Flemming Nielsen | 24.05.1978 | 31.01.1997 | formand |
Ida Mortensen | 24.05.1978 | 21.01.1991 | bestyrelsesmedlem |
Lars Pilgaard | 24.05.1978 | 21.01.1991 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Solveig Sehestedt Juul | 24.05.1978 | 21.01.1991 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Marie Hennings | 24.05.1978 | 21.01.1991 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Inge Hennings | 24.05.1978 | 21.01.1991 | næstformand |
Poul Dyhre Hansen | 24.05.1978 | 07.03.1990 | formand |