Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Ejerskaber | Tegningsregel | ||||
Direktion | Bestyrelse | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, st., 1256 København K (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 fjernes Legale ejere: Flemming de Lorenzi (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 fjernes Navne: REX FACTORING ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 fjernes Reelle ejere: Flemming de Lorenzi (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 1978-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: REX LÅSEFABRIK ApS. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, st., 1256 København K (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, st., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-29 fjernes Direktion: Lars Berg Dueholm (direktør) (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, st., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosengården 5, 1174 København K (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Direktion: Lars Berg Dueholm (direktør) (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: Flemming de Lorenzi (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-19 fjernes Bestyrelse: Tonny Liljehult Fleron (suppleant) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-05-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-11 fjernes Revisor: REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-10-07 tilføjes Revisor: REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-10-07 fjernes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-06-24)
Den 2007-11-16 tilføjes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 fjernes Revisor: Hans Christian Boserup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-06-24)
Den 2003-06-28 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-06-24)
Den 2003-04-23 fjernes Bestyrelse: Teddy Laursen Brok (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosengården 5, 1174 København K (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2003-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 24, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-23 tilføjes Bestyrelse: Anne Marie de Lorenzi (suppleant) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2003-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive factoring-virksomhed (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2003-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2003-03-23 tilføjes Vedtægter: 2003-03-23 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-06-24)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 1996-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-17)
Den 1993-11-10 tilføjes Revisor: Hans Christian Boserup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 fjernes Revisor: Flemming Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 24, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-12-31 tilføjes Bestyrelse: Teddy Laursen Brok (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-31 tilføjes Direktion: Flemming de Lorenzi (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1978-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 1978-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 1978-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-12-31 tilføjes Legale ejere: Flemming de Lorenzi (offentliggjort 2022-03-17)
Den 1978-12-31 tilføjes Navne: REX FACTORING ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 1978-12-31 tilføjes Reelle ejere: Flemming de Lorenzi (offentliggjort 2022-03-17)
Den 1978-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 1978-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 1978-12-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1978-12-31 tilføjes Revisor: Flemming Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 1978-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-29)