Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger |
Den 2005-11-02 fjernes Binavne: VESTSJÆLLANDS UGEAVIS A/S, ST REKLAME OG MARKETINGSBUREAU A/S, ST GRAFISK PRODUKTION A/S, SORØ UGEAVIS A/S, SORØ OG OMEGNS AVIS A/S, SKÆLSKØR UGEBLAD A/S, SJÆLLANDS ERHVERVSAVIS A/S, NO. 14 REKLAME & MARKETING A/S, LOKALAVISEN VESTSJÆLLAND A/S, GO WEEK-END, ANNONCEAVIS A/S, FUGLEBJERG FOLKEBLAD A/S, BLITZ UNGDOMSBLAD A/S, A/S SJÆLLANDSKE REKLAMECENTER, A/S SJÆLLANDS TIDENDE, A/S NÆSTVEDNET, A/S JOB SJÆLLAND.DK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Dania 38, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-20 fjernes Bestyrelse: Gert Uffe Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 fjernes Direktion: Torben Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 fjernes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-20 fjernes Navne: A/S SJÆLLANDSKE NET (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er reklameproduktion, handel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Vedtægter: 2004-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Bestyrelse: Jan Neerup Jensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Bestyrelse: Preben Rejnhold Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-07-11 fjernes Direktion: Søren Riis Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-25 tilføjes Direktion: Søren Riis Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 fjernes Direktion: Bent Maigaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dania 38, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 13, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-04 fjernes Binavne: A/S SJÆLLANDSKE NET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: red@sj-dagblade.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: red@sj-dagblade.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 tilføjes Navne: A/S SJÆLLANDSKE NET (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-25 fjernes Navne: A/S SJÆLLANDSKE REKLAMECENTER (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-08 tilføjes Navne: A/S SJÆLLANDSKE REKLAMECENTER (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-07 fjernes Navne: A/S RADIO CITY (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-19 fjernes Bestyrelse: Elvar Kvist Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Bestyrelse: Poul Thorkild Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Direktion: Poul Thorkild Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-03 tilføjes Navne: A/S RADIO CITY (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-04-02 fjernes Navne: ST SPECIALBLADE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-04-02 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Lambæk Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-02 fjernes Direktion: Elvar Kvist Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-22 fjernes Binavne: VESTSJÆLLANDS UGEAVIS A/S, ST REKLAME & MARKETINGSBUREAU A/S, ST GRAFISK PRODUKTION A/S, SORØ UGEAVIS A/S, SORØ OG OMEGNS AVIS A/S, SKÆLSKØR UGEBLAD A/S, SJÆLLANDS ERHVERVSAVIS A/S, NO. 14 REKLAME & MARKETING A/S, LOKALAVISEN VESTSJÆLLAND A/S, GO WEEK-END, ANNONCEAVIS A/S, FUGLEBJERG FOLKEBLAD A/S, BLITZ UNGDOMSBLAD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 fjernes Bestyrelse: Ole Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 fjernes Direktion: Børge Knakkergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 fjernes Revisor: RGP ApS AF 1/5 1990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 fjernes Direktion: Ole Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDDY RICHARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 13, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-01-31 tilføjes Bestyrelse: Ole Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-31 tilføjes Binavne: VESTSJÆLLANDS UGEAVIS A/S, ST REKLAME & MARKETINGSBUREAU A/S, ST GRAFISK PRODUKTION A/S, SORØ UGEAVIS A/S, SORØ OG OMEGNS AVIS A/S, SKÆLSKØR UGEBLAD A/S, SJÆLLANDS ERHVERVSAVIS A/S, NO. 14 REKLAME & MARKETING A/S, LOKALAVISEN VESTSJÆLLAND A/S, GO WEEK-END, ANNONCEAVIS A/S, FUGLEBJERG FOLKEBLAD A/S, BLITZ UNGDOMSBLAD A/S, A/S SJÆLLANDSKE NET, VESTSJÆLLANDS UGEAVIS A/S, ST REKLAME OG MARKETINGSBUREAU A/S, ST GRAFISK PRODUKTION A/S, SORØ UGEAVIS A/S, SORØ OG OMEGNS AVIS A/S, SKÆLSKØR UGEBLAD A/S, SJÆLLANDS ERHVERVSAVIS A/S, NO. 14 REKLAME & MARKETING A/S, LOKALAVISEN VESTSJÆLLAND A/S, GO WEEK-END, ANNONCEAVIS A/S, FUGLEBJERG FOLKEBLAD A/S, BLITZ UNGDOMSBLAD A/S, A/S SJÆLLANDSKE REKLAMECENTER, A/S SJÆLLANDS TIDENDE, A/S NÆSTVEDNET, A/S JOB SJÆLLAND.DK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-31 tilføjes Direktion: Ole Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-31 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-01-31 tilføjes Navne: ST SPECIALBLADE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-31 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDDY RICHARD A/S, RGP ApS AF 1/5 1990, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)