Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.12.1991 | 20.12.1991 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.09.1990 | 19.12.1991 |
NORMAL | 21.06.1979 | 26.09.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Carl Marius Jensen. | 21.06.1979 | 20.12.1991 |
Virksomheden har ikke ændret Revisor i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
SOL OG STRAND AUTORISERET BUREAU FOR SOMMERHUSUDLEJNING ApS | 21.06.1979 | 20.01.1992 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 08.08.1989 | 20.12.1991 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.