Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Egmose | 15.06.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Povl Egmose | 30.04.1979 | 30.04.2004 | direktør |
Peder Pedersen Egmose | 30.04.1979 | 15.06.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Egsvang Rasmussen | 30.09.2021 | 31.08.2023 | formand |