Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 216, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2011-07-18)
Den 2011-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingeborgvej 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industri, finansiering og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Vedtægter: 2008-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: Bent Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2006-10-26 tilføjes Direktion: Erik Lund-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 tilføjes Revisor: Bent Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 fjernes Revisor: Leif Borre Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Legale ejere: Merete Luann Lund-Larsen (offentliggjort 2018-06-18)
Den 1996-12-19 tilføjes Reelle ejere: Merete Luann Lund-Larsen (offentliggjort 2018-06-18)
Den 1989-05-05 fjernes Binavne: 18. MAN 1979 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-28 tilføjes Navne: MERIK INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-27 fjernes Navne: ApS AF 18. MAJ 1979 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingeborgvej 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-05-18 tilføjes Binavne: 18. MAN 1979 ApS, 18. MAJ 1979 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-18 tilføjes Direktion: Merete Luann Lund-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-05-18 tilføjes Navne: ApS AF 18. MAJ 1979 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-18 tilføjes Revisor: Leif Borre Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)