Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-12-08 fjernes Navne: DANESCOMPANY INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Damvejen 24, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Bestyrelse: Leo Koblauch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Direktion: Erik Kjeldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Revisor: FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-17 tilføjes Vedtægter: 1980-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damvejen 24, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-01 tilføjes Bestyrelse: Leo Koblauch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-01 tilføjes Direktion: Erik Kjeldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-01 tilføjes Navne: DANESCOMPANY INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-01 tilføjes Revisor: FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)