Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2019-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilesvinget 37, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Direktion: Flemming Sørensen (direktion) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Kontaktoplysninger: kmoeldrup@hotmail.com (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Legale ejere: SISTAN SHIPPING ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Navne: COPENSHIP INVEST ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-06-01 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Reelle ejere: Flemming Sørensen (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilesvinget 37, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kabbelejevej 62, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: kmoeldrup@hotmail.com (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: copsh@copenship.dk (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2016-12-13 tilføjes Vedtægter: 2016-12-13 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 tilføjes Legale ejere: SISTAN SHIPPING ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kabbelejevej 62, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2009-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Håbets Allé 26, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2004-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: copsh@copenship.dk (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2004-03-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-20 fjernes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, import- eksport og industrivirksomhed, investeringsvirksomhed i beslæg- tet virksomheder, ejendomme samt finanseringsvirksomhed (offentliggjort 2019-04-08)
Den 1999-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-04-08)
Den 1999-12-15 tilføjes Vedtægter: 1999-12-15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 1999-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-06-01 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 1999-03-12 tilføjes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-12 fjernes Revisor: Revisorfællesskabet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håbets Allé 26, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-04-01 tilføjes Direktion: Flemming Sørensen (direktion) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 1979-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-04-01 tilføjes Navne: COPENSHIP INVEST ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 1979-04-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Sørensen (offentliggjort 2019-04-08)
Den 1979-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 1979-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 1979-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-08)
Den 1979-04-01 tilføjes Revisor: Revisorfællesskabet, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 1979-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-08)