Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1996-04-09 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET HVR AF 30. JUNI 1979 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sophielund 12, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 fjernes Direktion: Helge Vincent Rohde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering, og dermed beslægtede virksomheder, herunder import og export (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-17 tilføjes Vedtægter: 1985-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophielund 12, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-30 tilføjes Direktion: Helge Vincent Rohde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-30 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET HVR AF 30. JUNI 1979 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)