Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-18 fjernes Binavne: STARBOX A/S, SELECT VIDEO A/S, NØGLEFORLAGET A/S, KUNSTBOGKLUBBEN A/S, J.FR. CLAUSENS FORLAG A/S, HÅNDBØGER I CENTRUM A/S, HOLKENFELDTS FORLAG A/S, H. HIRSCHSPRUNGS FORLAG A/S, H. HAGERUPS FORLAG A/S, H. ASCHEHOUG & CO., DANSK FORLAG A/S, GRAFISK FORLAG A/S, GRAFISK FOLKESKOLEBØGER A/S, FORLAGET SESAM A/S, FORLAGET MADAME A/S, FORLAGET KOMMA & CLAUSEN BØGER A/S, EASY READERS A/S, CHRIS PAPIR A/S, ATHENE A/S, ASCO-UNDERVISNINGSMIDLER A/S, ASCHEHOUG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Landemærket 8, 1119 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 fjernes Bestyrelse: Tom Harald Eklund Jenssen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Bibranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 fjernes Direktion: Anette Wad (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 fjernes Navne: ASCHEHOUG DANSK FORLAG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-10 tilføjes Bestyrelse: Tom Harald Eklund Jenssen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Bestyrelse: Anette Wad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 16.401.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forlagsvirksomhed og handel samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør eller af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Vedtægter: 2002-08-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 fjernes Binavne: KUNSTBOGKLUBBEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-15 tilføjes Bestyrelse: Søren Fogtdal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-15 fjernes Bestyrelse: Steffen Kragh (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-02 tilføjes Bestyrelse: Steffen Kragh (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-02 fjernes Bestyrelse: Karl Skovbæch Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-01 tilføjes Bestyrelse: Anette Wad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Bestyrelse: Stig Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Direktion: Anette Wad (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Direktion: Stig Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 fjernes Bestyrelse: Ulrik Bülow (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 16.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 15.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-20 fjernes Binavne: LADEMANNS LÆREMIDLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-20 tilføjes Navne: ASCHEHOUG DANSK FORLAG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-19 fjernes Navne: ASCHEHOUG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 15.350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 15.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 fjernes Direktion: Jørgen Frank Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 tilføjes Direktion: Jørgen Frank Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 fjernes Direktion: Jan Bredenfeld Thomsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Frank Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-04 tilføjes Navne: ASCHEHOUG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-03 fjernes Navne: GRAFISK FORLAG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 12.900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-10 fjernes Bestyrelse: Lars Ole Kornum (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 tilføjes Navne: GRAFISK FORLAG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-17 fjernes Navne: ASX 62.350 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-17 fjernes Bestyrelse: Otto Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-17 fjernes Binavne: SELECT VIDEO A/S (GRAFISK FORLAG A/S) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-17 fjernes Direktion: Otto Kjær (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-22 fjernes Bestyrelse: Stig Windfeld (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-22 fjernes Direktion: Kenneth Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-17 fjernes Bestyrelse: Jan Oscar Frøshaug (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-25 tilføjes Navne: ASX 62.350 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-24 fjernes Navne: SELECT INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landemærket 8, 1119 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-04-05 tilføjes Bestyrelse: Jan Oscar Frøshaug (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-04-05 tilføjes Bibranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-04-05 tilføjes Binavne: SELECT VIDEO A/S (GRAFISK FORLAG A/S), LADEMANNS LÆREMIDLER A/S, KUNSTBOGKLUBBEN A/S, STARBOX A/S, SELECT VIDEO A/S, NØGLEFORLAGET A/S, KUNSTBOGKLUBBEN A/S, J.FR. CLAUSENS FORLAG A/S, HÅNDBØGER I CENTRUM A/S, HOLKENFELDTS FORLAG A/S, H. HIRSCHSPRUNGS FORLAG A/S, H. HAGERUPS FORLAG A/S, H. ASCHEHOUG & CO., DANSK FORLAG A/S, GRAFISK FORLAG A/S, GRAFISK FOLKESKOLEBØGER A/S, FORLAGET SESAM A/S, FORLAGET MADAME A/S, FORLAGET KOMMA & CLAUSEN BØGER A/S, EASY READERS A/S, CHRIS PAPIR A/S, ATHENE A/S, ASCO-UNDERVISNINGSMIDLER A/S, ASCHEHOUG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-04-05 tilføjes Direktion: Kenneth Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-04-05 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-04-05 tilføjes Navne: SELECT INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-04-05 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)