Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Slott Nielsen | 16.05.1979 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjell Andersen | 16.05.1979 | 31.01.2017 | direktion |
Edmund Verner Hougård Jørgensen | 16.05.1979 | 23.04.2007 | direktion |
Jens Murillo | 16.05.1979 | 27.04.2005 | direktion |
Jens Richard Poulsen Sejberg | 16.05.1979 | 30.06.2003 | direktion |