Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Eriksen | 13.03.1979 | 29.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Hyrup Eriksen | 04.01.1998 | 22.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Leif Eriksen | 13.03.1979 | 22.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Lars Rasmussen | 13.03.1979 | 22.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Hyrup Eriksen | 13.03.1979 | 11.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Ane Hyrup Eriksen | 13.03.1979 | 30.04.1993 | bestyrelsesmedlem |